1983年08月,毕业于华东水利学院;
1983年08月-1997年12月,在江西江口水力发电厂工作,历🦩任运行车间技术员、生技科技术员、劳动服务公司经理、电力实业公司副总🦹经理;
1997年12月-1998年05月,在江西♌赣能股🅺份有限公司,历任计划投资部副经理、发电工程部副经理、抱子石水电站筹建办副主任、发电工程部经理居龙滩水电站筹建办副主任、居龙滩水电广副长、计划投资部经理、抱子石水电厂副厂长、抱子石水电厂厂长、抱子石水电厂总经理、抱子石水电厂党支部书记。2011年-2015年任十四届修水县政协常委:十四届、十五届九江市政协委员
2018年08月-2019年09月,江西赣能股份有限公司党委书记、总经理
2019年09月一至今,江西赣能股份有限公司党委书记、董事长,江投电力技术与试验研究院院长
荣获“1993年度华中电业管理局颁发的科学技术进步奖三等奖”
荣获“2009年江西省优秀厂长(经理)”
荣获“2019年度修水县四都镇人民政府优秀帮扶干部”
荣获“2020年度南昌高新技术产业开发区优秀企业家”荣誉称号
多次获九江市优秀企业家称号
该同志参加工作以来,一直在赣能股份所属企业担任主要负责人,先后参与和主持了省重点工程建设项目抱子石水电站项目和居龙潭水利枢纽项目,多次获九江市优秀企业家称号,荣获“ꦚ2020年度南昌高新技术产业开发区优秀企业家”荣誉称号,受聘西安理工大学兼职教授。任现职以来,该同志带领全体干部职工实现了丰电三期顺利复工并顺利投产、上高清洁煤电项目落地、赣县抽水蓄能项目中标等重大项目突破,同时取得了经营业绩持续向好、产业布局优化完善、“三项制度”改革平稳过渡等显著成绩。今年以来,在该同志的带领下,公司圆满完成了党的二十大期间以及迎峰度夏、度冬电力保障工作,实现板块“零事故”和集团下达的各项安全生产目标。